Vorsitzende/r |
Umwelt- und Planungsausschuss | FDP | FDP Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 01.11.2021 | bis 01.11.2021 |
Ratsmitglieder |
Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | 15.05.2024 | von 02.11.2021 bis 15.05.2024 |
Gemeinderat | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 16.05.2024 | bis 16.05.2024 |
Fraktionen | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2022 | 16.05.2024 | von 01.01.2022 bis 16.05.2024 |
Bau- und Wegeausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 15.05.2024 | bis 15.05.2024 |
Arbeitskreis "Markthamm" | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 16.05.2024 | bis 16.05.2024 |